Profil Wahyu Suparyono, Dirut Baru Bulog Gantikan Bayu Krisnamurthi
Sebelumnya sudah pernah berkarier di Bulog
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian BUMN menunjuk Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Bayu Krisnamurthi.
Wahyu sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT ASABRI (Persero). Penunjukkan Wahyu dilakukan bersama dengan penetapan posisi baru, yakni Wakil Direktur Utama yang dijabat oleh Marga Taufiq, serta pengangkatan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital, menggantikan Purnomo Sinar Hadi.
Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-73/DHK.MBU.A/09/2024.
1. Wahyu Suparyono pernah berkarier di Bulog
Wahyu menjabat sebagai Dirut ASABRI sejak 5 Agustus 2020. Kala itu, Wahyu menggantikan Sonny Widjaja yang menjabat sebagai Dirut ASABRI sejak 29 Maret 2016.
Dikutip dari situs resmi ASABRI, karier Wahyu di perusahaan pelat merah cukup panjang. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada periode 16 Juni 2014-7 Juni 2015.
Kemudian, Wahyu ditugaskan untuk menduduki jabatan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog periode 8 Juni 2015-31 Juli 2016. Dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Bulog pada periode 8 Desember 2015-6 Juni 2018, dan Direktur SDM dan Umum Bulog pada periode 1 Agustus 2016-27 November 2017.
Sebelum menjabat sebagai Dirut ASABRI, jabatan terakhir Wahyu adalah Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) selama 14 Desember 2017-17 Juli 2020.